Kreistagsfraktion CDU |
Tourismus + Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C) (Aufsichtsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.02.2008 | 22.06.2014 | von 11.02.2008 bis 22.06.2014 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 22.06.2014 | von 01.01.2014 bis 22.06.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.10.2008 | 22.06.2014 | von 27.10.2008 bis 22.06.2014 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Bonn | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 22.06.2014 | von 13.11.2009 bis 22.06.2014 |
KRS Kompostwerk Rhein-Sieg Verwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.06.2004 | 22.06.2014 | von 24.06.2004 bis 22.06.2014 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1989 | 22.06.2014 | von 01.10.1989 bis 22.06.2014 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 24.09.2012 | von 13.11.2009 bis 24.09.2012 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.09.2012 | 22.06.2014 | von 27.09.2012 bis 22.06.2014 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 29.11.1994 | 13.11.2009 | von 29.11.1994 bis 13.11.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 22.06.2014 | von 13.11.2009 bis 22.06.2014 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.11.1994 | 30.10.2009 | von 02.11.1994 bis 30.10.2009 |
Gleichstellungsausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.10.1999 | 13.11.2009 | von 21.10.1999 bis 13.11.2009 |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, GWG (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Flugplatz Eudenbach GmbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.10.2009 | von 01.10.1999 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.11.2009 | 13.09.2012 | von 13.11.2009 bis 13.09.2012 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.09.2012 | 22.06.2014 | von 13.09.2012 bis 22.06.2014 |